Mulder, T. (Teun) | 17 augustus 2012 | - Bronzen medaille baanwielrennen op de Olympische spelen in Londen (2012)
- Wereldkampioen 1 km tijdrit (2010)
- WK goud 1km tijdrit, zilver keirin en brons teamsprint (2008)
- Europees kampioen sprintomnium (2007)
- Wereldkampioen keirin (2005)
- Sportprijs gemeente Epe (2x)
|
Buitenkamp, H.J. | 14 februari 2008 | - Gedurende 30 jaar als vrijwillig brandweerman, waarvan ruim 10 jaar als commandant van het korps Epe, heeft ingezet voor de Eper samenleving
|
Warnaar, J.C. | 13 december 2007 | - Gedurende een lange reeks van jaren, zich binnen de gemeente Epe en daarbuiten, zeer heeft beijverd voor het voor een breder publiek toegankelijk maken van kunst in vele verschijningsvormen.
|
Overmars, M. | 14 oktober 2004 | - Langdurige loopbaan als profvoetballer met prachtige resultaten op het hoogste niveau
- Winnaar Champions League met Ajax
- Wereldtitel voor clubteams
- Landstitels en nationale beker
- 86 interlands voor Nederland waarin hij 17 doelpunten scoorde
- Door prestaties en binding met Epe ambassadeur voor de gemeente
|
Boomsluiter, W. | 28 januari 1999 | - Bekleedde een aantal bestuursfuncties(o.a. Humanitas, Groot Vijverhof, Welzijnsraad, Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening)
- Langdurige inzet voor de Eper samenleving
- Oprichter en tot september 1998 voorzitter van Stilema
- Actief in het lokale en gemeentelijke bestuur van de PvdA
- Betrokken in anti-racistische en democratische platforms
|
Lesger, W. | 8 december 1992 | - Langjarige inzet voor de brandweer
- Wegens grote verdienste voor de gemeente Epe
|
Beuke, H.J. | 21 juli 1989 | - Burgemeester 1 juli 1980 - 31 juli 1989, wegens grote verdienste aan de gemeenschap bewezen
|
Lohuizen, G.S. van | 21 augustus 1986 | - Lid gemeentelijke monumentencommissie van 1961-1985
- Oprichter en voorzitter van de oudheidkundige vereniging Ampt Epe 1961-1985
- Bestuurslid Stichting tot Behoud van objecten met historische of kunstzinnige waarde 1964-1985
- Bestuurslid Stichting Veluws Streekmuseum 1978-1984
- Penningmeester en sinds 1985 erelid van de Milieu-groep Noord-Oost Veluwe
- Inzet voor de sociale woning-bouw blijkend uit bestuurs-lidmaatschap woningbouw-vereniging "Beter Wonen" en sinds de Samenvoeging van de Woningbouwvereniging De Vier Dorpen
- President-kerkvoogd van de Nederlands Hervormde kerk, waarbij hij de restauratie van Grote Kerk leidde
- In 1949 mede-oprichter en tot 1 december 1978 bestuurslid van de Dr. A. van Voorthuysenstichting
- Voorzitter van het College van oldermannen van het Sint Antonie Gilde
|
Bergh, J.H | 27 maart 1980 | |
Snel, G. van der | 17 augustus 1978 | - Gemeenteraadslid 15 november 1945 - 3 september 1946
- Gemeenteraadslid 6 september - 5 september 1978
- Wethouder 2 september 1958 - 3 september 1974
|
Visser, A.J. | 1977 | - Gemeentesecretaris 16 december 1956 - 1 december 1977
|
Paasman, R. | 19 juni 1975 | - Onderwijzer / hoofd ULO-school 1 augustus 1944 - 1 augustus 1968
- Leraar/conrector RSG Epe 1 augustus 1968 - 1 juni 1975
- Gezinsvoogd
- Bestuurslid De Dreef
- Voorzitter schoolbestuur De Dreef
- Redacteur Ampt Epe
- Bestuurslid en voorzitter EGW
- Regisseur Eper Jeugd Toneel (later NET)
- Voorzitter Neutrale Kleuterschool
- Leider VCJC
- Lid Commissie Jeugdvorming buiten schoolverband
- Lid Commissie Toezicht op bioscopen
|
Jonker, A. | 8 augustus 1974 | - Langjarige inzet (vanaf 2 sept. 1926) voor de brandweer
|
Lint, M.M. de | 14 december 1972 | - Dierenartsenpraktijk van 1932-1972
- Hoofd Vleeskeuringsdienst en veearts van 1937-1972
|
Renken, C.M. | 28 juni 1968 | |
Stenfert Kroese, J.A. | 19 maart 1964 | - Voorzitter Vereniging Het Groene Kruis en in deze functie ingezet voor totstandkoming nieuw wijkgebouw
|
Roest, A. van der | 6 juli 1956 | - Gemeentesecretaris 16 februari 1931 - 7 juli 1956
- Bestuurslid Protestantse Gezingsverpleging
- Voorzitter Het Groene Kruis
- Voorzitter van de Ambachtschool
- Olderman St. Anthoniegilde
|
Diepenhorst, I.N.Th. | 21 juli 1954 | |
Palm, G.J. | 20 april 1954 | - 40 jaar onderwijzer openbaar lager onderwijs
- Inzet voor samenleving in Vaassen in algemeen en kerkelijk leven in bijzonder
|
Zelm, L.V.E. van | 7 juli 1954 | - Secretaris VVV Epe's Bloei 23 december 1928 - 12 februari 1929
- Penningmeester afdeling Epe van Instituut voor Middenstandsontwikkeling
- Administrateur Kringcommissie Noord-Veluwe-sanering in het bouwbedrijf
- Voorzitter Schilderspatroonsvereniging
|
Achterberg, Ir. J. van | 9 april 1952 | - 25 jaar directeur N.V. Industrie Vaassen
|